天康集团领导有哪些
安徽天康集团是一家成立于1974年的***民营企业,在经济发达的长三角核心区域天长市设有总部。该集团是***民营企业制造业500强企业、***电子信息百强企业,也是***级守合同重信用企业和***高新技术企业。下面将分别介绍天康集团的领导人员以及其主要成就。
1. 何玉斌***国籍,汉族,1969年3月出生,大学本科学历。
近五年内任天康生物股份有限公司法务总监,同时还兼任***友好(集团)股份有限公司***董事。
2. 黄雅璇人力资源方面的高管,具体职位未知。
***委***、***委***
2005年9月至2016年4月,担任兵团国资公司***委***、董事。
2007年5月至2016年4月,历任***天康控股(集团)有限公司***委***、***委***、董事长。
2016年4月至今,担任天康集团***委***、***委***。
赵宽
担任安徽天康(集团)股份有限公司***委***、董事长,被业内人士称为天长光电缆产业的开拓者。
先后荣获“安徽省首届创业企业家”、“全国劳动模范”、“2015年度安徽省十佳创业企业家”等荣誉称号。
RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线是一种具有应用广泛的电线产品,相比RV电线,它多了一层塑料护套。
BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆是由两根BV线和一层护套组成,也是常用的一种电线产品。
赵宽的个人背景赵宽是安徽天长市人,出生于1954年1月,是中共***员。
他拥有在职中专学历,并具备高级工程师、经济师、主管药师(药业)的资质。
他曾经从事过农机修理部工作,并担任过车间主任以及天长仪表厂生产科长等职位。
安徽天康集团的董事长赵宽以及总经理毛文章等领导人员都参加了该集团的授牌仪式。在这次仪式上,天康集团再次荣登“十强企业”榜首,赵宽董事长也再次获得“功勋企业家”荣誉。从这些成就可见,天康集团的领导团队在企业发展和业绩表现上发挥了重要作用。
- 上一篇:平安大华混合基金净值